Comment fait-on pour multiplier facilement un nombre par 11 ?

 

par juju27 |

     

Le calcul mental est enseigné dans la plupart des écoles primaires. Cela permet à nos bambins de manier les chiffres avec brio. Mais à l'âge adulte, les réflexes appris dans le passé ne sont plus aussi vifs.
A défaut de vous transformer en calculatrice ambulante, voici une méthode pour multiplier un nombre à deux chiffres par 11 ...

Étapes de réalisation

1.

Il suffit de garder les chiffres du nombre à multiplier par 11, et de les placer chacun aux extrémités du résultat.

2.

Puis, il faut additionner ces deux chiffres qui composent le nombre à multiplier, et placer le résultat entre les deux chiffres placés aux extrémités.

3.

Mieux qu'un long discours, voici quelques exemples : 25 x 11

On place les chiffres qui composent le nombre à multiplier aux extrémités du résultat. Ces chiffres sont le "2" et le "5".

Le résultat est donc : 2 ? 5

4.

Puis, on additionne ces deux chiffres, et on place le résultat entre les deux chiffres déjà placés. Ici, il faut additionner "2" et "5".

2 + 5 = 7

Il faut donc placer le chiffre "7" entre les deux chiffres déjà placés.

On obtient : 2 7 5

5.

Le résultat est donc :
25 x 11 = 275 !

6.

Autre exemple : 36 x 11

On place les chiffres qui composent le nombre à multiplier aux extrémités du résultat :
On obtient : 3 ? 6

On additionne ces deux chiffres.
3 + 6 = 9

Donc : 36 x 11 = 396.

7.

Autre exemple : 48 x 11

On place le "4" et le "8" aux extrémités : 4 ? 8

On additionne les deux chiffres.
4 + 8 = 12

8.

Le chiffre du milieu sera le chiffre "2".

Mais il faut aussi tenir compte de la retenue créée que constitue le chiffre "1" issu de l'addition des chiffres.

Cette retenue se rajoute sur le chiffre des centaines, ici le "4".

Le résultat est donc : 5 2 8

9.

De la même manière, calculons 99 x 11 :

On obtient 9 ? 9.

L'addition nous donne : 9 + 9 = 18.
Donc le chiffre du milieu sera le "8".

On prend en compte la retenue apparue, que l'on applique sur le chiffre des centaines.

Donc, le résultat est : 1089.

Sur le même thème

soukach

Comment faire une dissertation?

La dissertation s’appuie sur une problématique pour dégager une analyse détaillée de celle-ci, elle demande de la réflexion, de la cohérence et la maîtrise des outils littéraires. Il faudra alors posséder une connaissance approfondie des œuvre

liliplume

Comment rédiger un mémoire ?

La rédaction d'un mémoire se fait suivant des règles précises. Pour réussir au mieux votre travail, voici des conseils utiles.

damneya

Comment additionner 5 chiffres consécutifs rapidement ?

On vous a souvent dit que vous étiez nul en math ? C’est le moment d’impressionner votre ami ou pourquoi pas votre professeur ! Faites le pari que vous êtes capable d’ajouter 5 chiffres consécutifs et d’obtenir la somme plus vite qu’ils ne po

Chercher un article sur Comment fait-on